Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech (28131801) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2011 Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 1. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28131801 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2011 |
Zapsána dne: | 4.1.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídl. Škorna 1195, Vodňany 38901, Česká republika | 4.1.2011 |
---|
předseda výboru | Pavel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
místopředseda výboru | Věra Vondrášková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
člen výboru | Jakub Krygel |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2024 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
Člen | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 do 25.7.2024 |
Adresa | Otavská 1067/9, 37011 České Budějovice |
Místopředseda | Věra Vondrášková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 25.7.2024 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
Předseda výboru | Pavel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 25.7.2024 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
Člen | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2021 do 5.10.2022 |
Adresa | Sídl. Škorna 1197, 38901 Vodňany |
Člen | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 26.2.2021 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
místopředseda | Věra Vondrášková |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
člen | Jan Sladký |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
předseda | Pavel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Sídl. Škorna 1195, 38901 Vodňany |
IČO: | 28131801 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1195 ve Vodňanech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Vodňany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 1. 2011 |
Sídlo: | Sídl. Škorna 1195, Vodňany 38901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |