Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky (28820487) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 2011 Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5425 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28820487 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.7.2011 |
Zapsána dne: | 15.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Polikliniky 1063, Žamberk 56401, Česká republika | 3.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | U Polikliniky 1064, Žamberk 56401, Česká republika | 20.10.2016 - 3.1.2017 |
předseda výboru | Michal Belobrad |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2023 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
místopředseda výboru | Jiří Stárek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2023 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
člen výboru | Pavla Michalovičová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2023 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
Místopředseda výboru | Michal Belobrad |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 19.8.2023 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
Člen výboru | Jiří Stárek |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 19.8.2023 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
Předseda společenství | Jiří Krejsa |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 12.8.2022 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
Předseda výboru | Jiří Krejsa |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2018 do 16.10.2021 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
Místopředseda výboru | Michal Belobrad |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2018 do 16.10.2021 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
Člen výboru | Jiří Stárek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2018 do 16.10.2021 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
místopředseda výboru | Kamil Martinec |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
člen výboru | Štěpán Michalovič |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
předseda výboru | Jana Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
předseda výboru | Jana Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
místopředseda výboru | Kamil Martinec |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
člen výboru | Štěpán Michalovič |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.7.2018 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
člen výboru | Štěpán Michalovič |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
místopředseda výboru | Kamil Martinec |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
přeseda výboru | Jana Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
předseda výboru | Marcela Stárková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 do 9.7.2013 |
Adresa | U Polikliniky 1064, 56401 Žamberk |
místopředseda výboru | Jana Kotyzová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 do 9.7.2013 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
člen výboru | Štěpán Michalovič |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2011 do 9.7.2013 |
Adresa | U Polikliniky 1063, 56401 Žamberk |
IČO: | 28820487 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům čp. 1063, 1064 v Žamberku, U Polikliniky |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Žamberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 7. 2011 |
Sídlo: | U Polikliniky 1063, Žamberk 56401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |