Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary (75118157) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Česká 148, 36018 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 2007 Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 27. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5128 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75118157 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 148, 149, Česká, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.11.2007 |
Zapsána dne: | 27.11.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 27.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 148, Karlovy Vary 36018, Česká republika | 27.11.2007 |
---|
předseda výboru | Blanka Pavlovićová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 |
Adresa | Česká 149, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | Ing. Adolf Rosenberg |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 |
Adresa | Česká 148, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | Martina Sulková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Česká 149, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | Olga Fýsková |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2023 do 26.6.2024 |
Adresa | 108, 36225 Děpoltovice |
člen výboru | Olga Fýsková |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2021 do 12.2.2023 |
Adresa | Česká 149, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | František Joza |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 26.1.2021 |
Adresa | Česká 148, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | Ing. Adolf Rosenberg |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 26.1.2021 |
Adresa | Česká 148, 36018 Karlovy Vary |
předseda výboru | Olga Fýsková |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2015 do 26.1.2021 |
Adresa | Česká 149, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | František Joza |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2007 do 28.10.2015 |
Adresa | Česká 148, 36018 Karlovy Vary |
člen výboru | Ing. Adolf Rosenberg |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2007 do 28.10.2015 |
Adresa | Česká 148, 36018 Karlovy Vary |
předseda výboru | Miroslav Pořízek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2007 do 28.10.2015 |
Adresa | Česká 149, 36018 Karlovy Vary |
IČO: | 75118157 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Česká 148 a 149, Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 3. 2007 |
Sídlo: | Česká 148, Karlovy Vary 36018 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |