Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno (29279585) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Cejl 514/46, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 6. 2011 Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29279585 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.6.2011 |
Zapsána dne: | 2.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cejl 514/46, Brno 60200, Česká republika | 23.11.2016 |
---|
Místopředseda výboru | David Butula |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
Předseda výboru | Mgr. Jan Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
Člen výboru | Ludmila Hrabincová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Soňa Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 do 7.4.2022 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
člen výboru | Soňa Hrušková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2019 do 29.7.2020 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Ludmila Hrabincová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 29.7.2020 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
předseda výboru | Zdeňka Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2016 do 29.7.2020 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
předseda výboru | Zdeňka Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2020 do 29.7.2020 |
Adresa | Kollárova 674/2, 66451 Šlapanice |
člen výboru | Barbora Lebartová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 6.3.2019 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
předseda výboru | Zdeňka Hanáčková |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 16.5.2016 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
pověřený vlastník | Mgr. Lenka Zogatová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2011 do 18.5.2015 |
Adresa | Cejl 514/46, 60200 Brno |
IČO: | 29279585 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Cejl 514/46, Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 6. 2011 |
Sídlo: | Cejl 514/46, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |