Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice (27533689) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Myslbekova 889, 54232 Úpice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2008 Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 7. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27533689 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.3.2008 |
Zapsána dne: | 7.3.2008 | |
den vzniku společenství 11.12.2007 | 7.3.2008 - 15.10.2016 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 7.3.2008 - 15.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Myslbekova 889, Úpice 54232, Česká republika | 21.10.2015 |
---|
místopředseda výboru | Jindřiška Kleinerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
člen výboru | Zdeněk Hušo |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
předseda výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
předseda výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 do 31.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Martina Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Šaldova 629, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
předseda výboru | Marek Šinglovič |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Martina Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Šaldova 629, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
předseda výboru | Marek Šinglovič |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Martina Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Šaldova 629, 54232 Úpice |
předseda výboru | Marek Šinglovič |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 15.10.2016 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
člen výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 21.10.2015 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
místopředseda výboru | Martina Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 21.10.2015 |
Adresa | Šaldova 629, 54232 Úpice |
předseda výboru | Marek Šinglovič |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2013 do 21.10.2015 |
Adresa | Myslbekova 813, 54232 Úpice |
předseda výboru | Jaromír Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2008 do 5.3.2013 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
člen výboru | Bohuslav Bartoníček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2008 do 5.3.2013 |
Adresa | Myslbekova 889, 54232 Úpice |
člen výboru | Ing. Ctibor Hůlka |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2008 do 5.3.2013 |
Adresa | Alšova 1026, 54232 Úpice |
IČO: | 27533689 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 889, Myslbekova, Úpice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Úpice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 3. 2008 |
Sídlo: | Myslbekova 889, Úpice 54232 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |