Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově (71237224) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Fibichova 873, 36251 Jáchymov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2005 Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 2. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3802 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71237224 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 873 v Jáchymově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.2.2005 |
Zapsána dne: | 3.2.2005 | |
Den vzniku společenství: 30. ledna 2004 | 3.2.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.2.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fibichova 873, Jáchymov 36251, Česká republika | 9.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Fibichova 873, Jáchymov 36251, Česká republika | 3.2.2005 - 9.12.2016 |
Předseda výboru | Bc. Jarmila Pašková |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
Člen výboru | Pavlína Dibelková |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
Člen výboru | Miroslav Dambor |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
Člen výboru | Pavlína Dibelková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
Člen výboru | Miroslav Dambor |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
Předseda výboru | Jarmila Pašková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 do 8.2.2024 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
předseda výboru | Jarmila Pašková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 28.4.2015 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Valeriya Kuzmina |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 28.4.2015 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Pavlína Dibelková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 28.4.2015 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Miroslav Dambor |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 28.4.2015 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | Jiřina Poljaková |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2009 do 28.4.2015 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
místopředseda výboru | Jiřina Kusovská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 20.5.2009 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
člen výboru | Jiří Prokůpek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 23.11.2005 |
Adresa | Fibichova 873, 36251 Jáchymov |
IČO: | 71237224 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 873 v Jáchymově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Jáchymov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 1. 2004 |
Sídlo: | Fibichova 873, Jáchymov 36251 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |