Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni (29454875) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2012 Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 11. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29454875 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.11.2012 |
Zapsána dne: | 3.11.2012 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 3.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kpt. Jaroše 788, Orlová 73514, Česká republika | 3.11.2012 |
---|
předseda výboru | Bc. Vítězslav Rutka |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
místopředseda výboru | Drahomír Niedzviedz |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Miroslav Macošek |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Kamil Zmijka |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Miroslava Vronková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Bc. Marcela Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2018 do 9.10.2021 |
Adresa | 226, 73572 Petrovice u Karviné |
místopředseda výboru | Drahomír Niedzviedz |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Miroslav Macošek |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Miroslava Vronková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
předseda výboru | Bc. Vítězslav Rutka |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 9.10.2021 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Bc. Marcela Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 11.6.2018 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Bc. Marcela Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2017 do 11.6.2018 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
místopředseda výboru | Drahomír Niedzviedz |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 13.1.2017 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Ivo Šlachta |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 13.1.2017 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Miroslav Macošek |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 13.1.2017 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
člen výboru | Vítězslav Rutka |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 13.1.2017 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
předseda výboru | Ing. Roman Plinta |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 13.1.2017 |
Adresa | Kpt. Jaroše 788, 73514 Orlová |
IČO: | 29454875 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 788 v Orlové-Lutyni |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 11. 2012 |
Sídlo: | Kpt. Jaroše 788, Orlová 73514 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |