Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou (27813789) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2007 Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27813789 | |
Jméno: | Společenství pro dům ČSA 681, 682 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.10.2007 |
Zapsána dne: | 13.10.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 8.1.2013 - 7.12.2021 | |
Den vzniku společenství: 6.8.2007 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.10.2007 - 8.1.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Československé armády 681, Budišov nad Budišovkou 74787, Česká republika | 28.2.2014 |
---|
předseda výboru | František Pešák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Gerlinda Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Jana Plaskurová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2022 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Jaroslav Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 do 15.10.2022 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | Kráska Klokočníková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2019 do 7.12.2021 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Radek Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2019 do 7.12.2021 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Gerlinda Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 7.12.2021 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Jaroslav Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 10.5.2019 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | František Pešák |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 10.5.2019 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
clen výboru | Jaroslav Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 4.11.2016 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Gerlinda Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 4.11.2016 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | František Pešák |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 4.11.2016 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
předseda výboru | František Pešák |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2007 do 28.2.2014 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Gerlinda Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2013 do 28.2.2014 |
Adresa | Československé armády 682, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Václav Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2013 do 28.2.2014 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
místopředseda výboru | Jana Plaskurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2007 do 8.1.2013 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
člen výboru | Vladimír Klokočník |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2007 do 8.1.2013 |
Adresa | Československé armády 681, 74787 Budišov nad Budišovkou |
IČO: | 27813789 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č. p. 681, 682, Budišov nad Budišovkou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Budišov nad Budišovkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 10. 2007 |
Sídlo: | Československé armády 681, Budišov nad Budišovkou 74787 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |