Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník (29461405) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mahenova 637/25, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2013 Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 1. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29461405 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 637, 638 Jeseník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.1.2013 |
Zapsána dne: | 24.1.2013 | |
Den vzniku společenství : 15.08.2012 Orgány společenství : shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 24.1.2013 - 3.5.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mahenova 637/25, Jeseník 79001, Česká republika | 24.1.2013 |
---|
předseda výboru | Marek Kačor |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Boženy Němcové 993/19, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Miriam Vršanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Mahenova 638/23, 79001 Jeseník |
člen výboru | Iveta Bernreiterová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Mahenova 637/25, 79001 Jeseník |
Předseda výboru | Anna Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Mahenova 638/23, 79001 Jeseník |
Místopředseda výboru | Bohumil Resl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Mahenova 638/23, 79001 Jeseník |
Člen výboru | Jana Uhrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 3.5.2023 |
Adresa | Mahenova 637/25, 79001 Jeseník |
člen výboru | Eduard Till |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 17.3.2018 |
Adresa | Mahenova 637/25, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Bohumil Resl |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 17.3.2018 |
Adresa | Mahenova 638/23, 79001 Jeseník |
předseda výboru | Emilie Rozsypalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2016 do 17.3.2018 |
Adresa | 192, 79064 Vápenná |
místopředseda výboru | Bohumil Resl |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 17.3.2018 |
Adresa | Mahenova 638/23, 79001 Jeseník |
člen výboru | Eduard Till |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 17.3.2018 |
Adresa | Mahenova 637/25, 79001 Jeseník |
předseda výboru | Emilie Rozsypalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2016 do 17.3.2018 |
Adresa | 192, 79064 Vápenná |
předseda výboru | Emilie Rozsypalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 22.7.2016 |
Adresa | Mahenova 637/25, 79001 Jeseník |
IČO: | 29461405 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 637, 638 Jeseník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 1. 2013 |
Sídlo: | Mahenova 637/25, Jeseník 79001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |