Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou (09482130) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Družstevní 570, 58263 Ždírec nad Doubravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2020 Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 9. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7521 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09482130 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.9.2020 |
Zapsána dne: | 23.9.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou 58263, Česká republika | 23.9.2020 |
---|
člen výboru | Růžena Glancová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2023 |
Adresa | Družstevní 569, 58263 Ždírec nad Doubravou |
předseda výboru | Rostislav Polnický |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | Družstevní 569, 58263 Ždírec nad Doubravou |
místopředseda výboru | Jiří Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | Družstevní 570, 58263 Ždírec nad Doubravou |
člen výboru | Jan Hűlle |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 14.7.2023 |
Adresa | Družstevní 569, 58263 Ždírec nad Doubravou |
předseda výboru | Magda Kuboušková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 do 4.11.2021 |
Adresa | Družstevní 570, 58263 Ždírec nad Doubravou |
IČO: | 09482130 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 569 a 570 ve Ždírci nad Doubravou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Ždírec nad Doubravou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 9. 2020 |
Sídlo: | Družstevní 570, Ždírec nad Doubravou 58263 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |