Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech (72541474) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 2011 Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12638 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72541474 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 528, 529 v Sedlčanech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.5.2011 |
Zapsána dne: | 24.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Víta Nejedlého 528, Sedlčany 26401, Česká republika | 24.5.2011 |
---|
předseda výboru | Šárka Hejnová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
místopředseda výboru | Věra Lhotová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
člen výboru | MUDr. Daniela Dyrynková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
člen výboru | Šárka Hejnová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
místopředseda výboru | Milan Lhota |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
předseda výboru | Ondřej Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
místopředseda výboru | Milan Lhota |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2011 do 13.11.2015 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
člen výboru | Šárka Hejnová |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2011 do 13.11.2015 |
Adresa | Víta Nejedlého 529, 26401 Sedlčany |
předseda výboru | Ondřej Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2011 do 13.11.2015 |
Adresa | Víta Nejedlého 528, 26401 Sedlčany |
IČO: | 72541474 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 528 a 529 v Sedlčanech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Sedlčany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 11. 2010 |
Sídlo: | Víta Nejedlého 528, Sedlčany 26401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |