Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh (27822184) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Severovýchod 637/37, 78901 Zábřeh. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2008 Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10009 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27822184 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.1.2008 |
Zapsána dne: | 4.1.2008 | |
Právnická osoba přizpůsobila své stanovy úpravě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. postupem podle ust. § 3041 odst. 2) tohoto zákona. | 25.7.2016 | |
vznik společenství : 21.5.2007 Orgány společenství : - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství - kontrolní komise | 4.1.2008 - 25.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severovýchod 637/37, Zábřeh 78901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Jan Fojt |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 636/36, 78901 Zábřeh |
Člen výboru | František Samsonek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 487/35, 78901 Zábřeh |
Předseda výboru | Jana Andrlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 637/37, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Jana Andrlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 637/37, 78901 Zábřeh |
člen výboru | František Samsonek |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 487/35, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Jan Fojt |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2012 do 25.7.2016 |
Adresa | Severovýchod 636/36, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Pavel Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 27.11.2012 |
Adresa | Severovýchod 487/35, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Miroslav Koutný |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 27.11.2012 |
Adresa | Severovýchod 636/36, 78901 Zábřeh |
IČO: | 27822184 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 487, č.p. 636 a č.p. 637, Zábřeh |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Zábřeh |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 1. 2008 |
Sídlo: | Severovýchod 637/37, Zábřeh 78901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |