Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh (27793214) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2007 Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5551 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27793214 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 411 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2007 |
Zapsána dne: | 17.3.2007 | |
Den vzniku společenství: 18.10.2006 | 22.6.2016 | |
Právnická osoba přizpůsobila své stanovy úpravě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. postupem podle ust. 3041 odst. 2) tohoto zákona. | 22.6.2016 | |
Den vzniku společenství: 18.10.2006 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 17.3.2007 - 22.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Postřelmovská 411/11, Zábřeh 78901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Postřelmovská 411/11, Zábřeh 78901, Česká republika | 17.3.2007 - 6.12.2016 |
Člen výboru | Helena Jarmarová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh |
Předseda výboru | Dušan Kozlanský |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | K Vápeníkám 2080/13, 78901 Zábřeh |
Místopřeseda výboru | Karel Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | 80, 78901 Nemile |
Člen výboru | Jana Kapusníková |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 do 10.8.2024 |
Adresa | Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh |
Místopředseda výboru | Karel Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 17.8.2021 |
Adresa | 80, 78901 Nemile |
Předseda výboru | Dušan Kozlanský |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 17.8.2021 |
Adresa | K Vápeníkám 2080/13, 78901 Zábřeh |
Člen výboru | Jana Kapusníková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2017 do 17.8.2021 |
Adresa | Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh |
Člen výboru | Marie Sehnalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 17.2.2017 |
Adresa | Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Radek Badal |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | Farní 58/7, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Karel Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | 80, 78901 Nemile |
předseda výboru | Dušan Kozlanský |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2012 do 22.6.2016 |
Adresa | K Vápeníkám 2080/13, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Dušan Kozlanský |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 23.11.2012 |
Adresa | K Vápeníkám 2080/13, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Zdenek Bank |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 23.11.2012 |
Adresa | Postřelmovská 411/11, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Karel Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 23.11.2012 |
Adresa | Komenského 80/18, 78901 Zábřeh |
IČO: | 27793214 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 411, Zábřeh |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Zábřeh |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 3. 2007 |
Sídlo: | Postřelmovská 411/11, Zábřeh 78901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |