Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře (13964577) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese V Cibulkách 364/42, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 12. 2021 Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 12. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 20564 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13964577 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.12.2021 |
Zapsána dne: | 2.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Cibulkách 364/42, Praha 15000, Česká republika | 2.12.2021 |
---|
Místopředseda výboru | Mgr. Michaela Vodenka |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2023 |
Adresa | V Cibulkách 364/42, 15000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Daniel Mališ |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Navigátorů 598/49, 16100 Praha |
předseda výboru | Jan Koděra |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Zámecká 340, 25090 Jirny |
Předseda výboru | Doc. Mgr. Martin Putna Dr. |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 11.6.2024 |
Adresa | V Cibulkách 364/42, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | Jan Koděra |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 11.6.2024 |
Adresa | Zámecká 340, 25090 Jirny |
Místopředseda výboru | Mgr. Michaela Vodenka Polák |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 do 1.7.2023 |
Adresa | V Cibulkách 364/42, 15000 Praha |
Místopředseda výboru | Mgr. Michaela Vodenková Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 do 20.1.2022 |
Adresa | V Cibulkách 364/42, 15000 Praha |
IČO: | 13964577 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 364 - Košíře |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | V Cibulkách 364/42, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |