Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích (27791556) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čsl. armády 2955/37, 73301 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2007 Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5519 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27791556 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2007 |
Zapsána dne: | 28.2.2007 | |
Den vzniku společenství: 25.7.2006 | 28.2.2007 - 28.6.2016 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 28.2.2007 - 2.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čsl. Armády 2955/37, Karviná 73301, Česká republika | 28.6.2016 |
---|
předseda výboru | Michaela Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Alena Opletalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Šárka Kalocsaiová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Šárka Kalocsaiová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Alena Opletalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
předseda výboru | Michaela Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2016 do 2.12.2021 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Ing. Erich Dzida |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 11.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
člen výboru | Tibor Kalocsai |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 11.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
člen výboru | Bruno Krokosch |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2010 do 11.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
předseda výboru | Miloslav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2010 do 11.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
člen výboru | Ing. Ivan Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2014 do 11.7.2016 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, 73301 Karviná |
člen výboru | Ing. Ivan Urbanec |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 1.1.2014 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
člen výboru | Miloslav Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 23.4.2010 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
předseda výboru | Rostislav Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 23.4.2010 |
Adresa | Čsl. Armády 2955/37, Karviná |
IČO: | 27791556 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 2955 v Karviné - Hranicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 2. 2007 |
Sídlo: | Čsl. armády 2955/37, Karviná 73301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |