"Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" (29445744) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 235, 78821 Sudkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2012 "Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 6. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10794 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29445744 | |
Jméno: | "Společenství pro dům č.p. 234 a č.p. 235" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.6.2012 |
Zapsána dne: | 4.6.2012 | |
vznik společenství: 1 července 2000 orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.6.2012 - 7.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 235, Sudkov 78821, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 235, Sudkov 78821, Česká republika | 4.6.2012 - 7.12.2016 |
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
člen výboru | Michal Kobza |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | 234, 78821 Sudkov |
člen výboru | Zdenka Boháčová |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2024 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
člen výboru | Zdenka Boháčová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 7.2.2024 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
člen výboru | Jiřina Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 7.2.2024 |
Adresa | 234, 78821 Sudkov |
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 7.2.2024 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
člen výboru | Jiřina Vašíčková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | 234, 78821 Sudkov |
člen výboru | Zdenka Boháčová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
předseda výboru | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | 235, 78821 Sudkov |
IČO: | 29445744 |
---|---|
Firma: | "Společenství vlastníků pro dům č.p. 234 a č.p. 235, Sudkov" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Sudkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 6. 2012 |
Sídlo: | 235, Sudkov 78821 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |