Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice (28824008) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 2011 Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5490 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28824008 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.10.2011 |
Zapsána dne: | 25.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Alberta Pražáka 205, Chroustovice 53863, Česká republika | 25.10.2016 |
---|
předseda výboru | Mgr. Petr Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | David Honzek |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2017 do 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | Lukáš Skupeň |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2017 do 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
předseda výboru | Mgr. Petr Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2017 do 1.8.2023 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
předseda výboru | Mgr. Petr Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | František Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
předseda výboru | Mgr. Petr Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | František Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 4.11.2017 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | František Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
místopředseda výboru | František Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
člen výboru | Josef Dejnožka |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
předseda výboru | Mgr. Petr Schejbal |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 12.3.2016 |
Adresa | Dr. Alberta Pražáka 205, 53863 Chroustovice |
IČO: | 28824008 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 205, 538 63 Chroustovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chroustovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 10. 2011 |
Sídlo: | Dr. Alberta Pražáka 205, Chroustovice 53863 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |