Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné (73700177) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 161, 34701 Lesná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2006 Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 23. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73700177 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 161 Lesná, Tachov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.8.2006 |
Zapsána dne: | 23.8.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 23.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 161, Lesná 34701, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 161, Lesná 34701, Česká republika | 23.8.2006 - 28.11.2016 |
předseda výboru | František Kapitán |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 |
Adresa | Nerudova 911, 34701 Tachov |
člen výboru | Zdenka Lazorková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 do 12.6.2023 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 do 4.10.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 do 4.10.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 26.5.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
předseda výboru | František Kapitán |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 26.5.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 26.5.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
předseda výboru | František Kapitán |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 26.5.2017 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
místopředseda výboru | Michal Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 5.12.2016 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
místopředseda výboru | Michal Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 5.12.2016 |
Adresa | 161, 34701 Lesná |
místopředseda výboru | Michal Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 28.11.2016 |
Adresa | 161, Lesná |
člen výboru | Petr Lazorka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 28.11.2016 |
Adresa | 161, Lesná |
předseda výboru | František Kapitán |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 28.11.2016 |
Adresa | 161, Lesná |
IČO: | 73700177 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 161 v Lesné |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Lesná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 4. 2006 |
Sídlo: | 161, Lesná 34701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |