Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni (25983385) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ostrovní 1254, 56501 Choceň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2003 Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 13. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1431 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25983385 | |
Jméno: | Společenství domu č.p. 1253, 1254 v Chocni | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.3.2003 |
Zapsána dne: | 13.3.2003 | |
Ostatní skutečnosti: Den vzniku společenství: 1.7.2000 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ostrovní 1254, Choceň 56501, Česká republika | 12.10.2016 |
---|
Člen výboru | Mgr. Stanislava Hubáčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Na Křepčích 1497, 56501 Choceň |
Člen výboru | Ing. Bedřich Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | Muchova 1858, 56501 Choceň |
Člen výboru | Jana Charousová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | T. N. Kautníka 1662, 56501 Choceň |
Předseda výboru | Jana Dušková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2022 |
Adresa | M. R. Štefánika 649, 56501 Choceň |
Člen výboru | Ing. Bedřich Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 26.7.2022 |
Adresa | Muchova 1858, 56501 Choceň |
Předseda výboru | Lenka Pejřimovská Kostlánová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 26.7.2022 |
Adresa | Ostrovní 1253, 56501 Choceň |
Člen výboru | Stanislav Blažejovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 28.3.2022 |
Adresa | Ostrovní 1254, 56501 Choceň |
Člen výboru | Stanislav Blažejovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2022 do 28.3.2022 |
Adresa | Ostrovní 1254, 56501 Choceň |
člen | Bedřich Bodlák |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 13.2.2016 |
Adresa | Muchova 1858, 56501 Choceň |
člen | Stanislav Blažejovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 13.2.2016 |
Adresa | Ostrovní 1254, 56501 Choceň |
Předseda | Lenka Pejřimovská Kostlánová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 13.2.2016 |
Adresa | Ostrovní 1253, 56501 Choceň |
místopředseda | Lenka Kostlánová |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2007 do 26.3.2013 |
Adresa | Ostrovní 1253, Choceň |
předseda | Václav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2007 do 26.3.2013 |
Adresa | Ostrovní 1254, Choceň |
člen výboru | Stanislav Blažejovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2007 do 26.3.2013 |
Adresa | Ostrovní 1254, Choceň |
Předseda | Ing. Dagmar Bodláková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 6.3.2007 |
Adresa | Kollárova č.p. 669, Choceň |
Místopředseda | Stanislav Blažejovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 6.3.2007 |
Adresa | Ostrovní č.p. 1254, Choceň |
Člen | Václav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 6.3.2007 |
Adresa | Ostrovní č.p. 1254, Choceň |
IČO: | 25983385 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům č.p. 1253,1254 v Chocni |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Choceň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 3. 2003 |
Sídlo: | Ostrovní 1254, Choceň 56501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |