Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 (29454182) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 1. máje 309, 79351 Břidličná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 2012 Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10881 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29454182 | |
Jméno: | Společenství pro dům Břidličná, 1.máje 309-310 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.10.2012 |
Zapsána dne: | 16.10.2012 | |
Den vzniku společenství: 15.9.2012 | 16.10.2012 - 21.12.2016 | |
Orgány společenství: - pověřený vlastník - shromáždění vlastníků jednotek | 16.10.2012 - 21.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1. máje 309, Břidličná 79351, Česká republika | 21.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 1.máje 309, Břidličná 79351, Česká republika | 16.10.2012 - 21.12.2016 |
předseda společenství vlastníků | Marie Michalková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2023 |
Adresa | 1. máje 310, 79351 Břidličná |
předseda společenství vlastníků | Ján Michalka |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 13.11.2020 |
Adresa | 1. máje 310, 79351 Břidličná |
pověřený vlastník | Ján Michalka |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2012 do 21.12.2016 |
Adresa | 1. máje 310, 79351 Břidličná |
IČO: | 29454182 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Břidličná, 1. máje 309-310 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Břidličná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 10. 2012 |
Sídlo: | 1. máje 309, Břidličná 79351 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |