Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 (11880945) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vrátnická 2380/3, 14300 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 2021 Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 9. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 20514 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11880945 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.9.2021 |
Zapsána dne: | 24.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrátnická 2380/3, Praha 14300, Česká republika | 24.9.2021 |
---|
Předseda výboru SVJ | Jiří Hrádek |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | Erbenova 266, 34401 Domažlice |
Místopředseda výboru SVJ | Jiří Mastík |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | Smetanova 357, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Vít Přecechtěl |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2024 |
Adresa | Vrátnická 2380/3, 14300 Praha |
Člen výboru SVJ | Marie Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 23.6.2023 |
Adresa | Vrátnická 2380/3, 14300 Praha |
Člen výboru SVJ | Marie Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 do 13.1.2023 |
Adresa | K Fantovu mlýnu 270/10, 10400 Praha |
IČO: | 11880945 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům Belárie Minimax D1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 9. 2021 |
Sídlo: | Vrátnická 2380/3, Praha 4 14300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |