Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín (26417863) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod dvorem 168/3, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2000 Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 189 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26417863 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 168/3 - Veleslavín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.12.2000 |
Zapsána dne: | 12.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod dvorem 168/3, Praha 16200, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Dvorem 3, Praha 6 , Česká republika | 12.12.2000 - 30.11.2016 |
člen výboru | Eva Blahoutová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2020 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
člen výboru | Alena Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2020 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
předseda výboru | Tomáš Oppl |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2020 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
člen výboru | Alena Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 16.5.2020 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
předseda výboru | Eva Blahoutová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 16.5.2020 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
člen výboru | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2015 do 16.1.2019 |
Adresa | Pod dvorem 168/3, 16200 Praha |
předseda výboru | Drahomíra Pourová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 24.4.2015 |
Adresa | Pod Dvorem 168/3, 16200 Praha 6 |
člen výboru | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 24.4.2015 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
člen výboru | Alena Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 24.4.2015 |
Adresa | Pod Dvorem 168/3, Praha 6 |
místopředseda výboru | Alena Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2005 do 15.12.2009 |
Adresa | Pod Dvorem 168/3, Praha 6 |
člen | Marie Kolmanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2005 do 15.12.2009 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
předseda | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2005 do 15.12.2009 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
předseda | Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 16.3.2005 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
člen | Marie Kolmanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 16.3.2005 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
člen | Alena Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2002 do 16.3.2005 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
člen | Zdeněk Pour |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2000 do 7.12.2002 |
Adresa | Pod Dvorem 3, Praha 6 |
IČO: | 26417863 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům 168/3 - Veleslavín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 12. 2000 |
Sídlo: | Pod dvorem 168/3, Praha 16200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |