Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice (27888533) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2007 Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7704 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27888533 | |
Jméno: | Společenství pro dům 1563 Čelákovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.5.2007 |
Zapsána dne: | 10.5.2007 | |
Den vzniku společenství 3.2.2007 | 10.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Prokopě 1563, Čelákovice 25088, Česká republika | 16.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | V Prokopě 1563, Čelákovice 25088, Česká republika | 10.5.2007 - 16.7.2024 |
Člen výboru | Libuše Lejčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Předseda výboru | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Místopředseda výboru | Jaromír Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Místopředseda výboru | Jaroslava Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 16.7.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Člen výboru | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 16.7.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Předseda výboru | Josef Lejčko |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Místopředseda výboru | Jaroslava Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2017 do 13.1.2023 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Člen výboru | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2017 do 13.1.2023 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
Předseda výboru | Josef Lejčko |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2017 do 13.1.2023 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2013 do 21.12.2017 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2013 do 21.12.2017 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2013 do 21.12.2017 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Jiří Königsmark |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2013 do 21.12.2017 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
předseda výboru | Josef Lejčko |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2013 do 21.12.2017 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
předseda výboru | Josef Lejčko |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.2.2013 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
místopředseda výboru | Jaroslava Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.2.2013 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | František Königsmark |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.2.2013 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.2.2013 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2008 do 8.2.2013 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
člen výboru | Jaroslava Nepivodová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 5.12.2008 |
Adresa | V Prokopě 1563, 25088 Čelákovice |
IČO: | 27888533 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům 1563 Čelákovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 5. 2007 |
Sídlo: | V Prokopě 1563, Čelákovice 25088 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |