Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně (71188894) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese třída Vítězství 151/41, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2004 Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71188894 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Mariánské Lázně Vítězství 41 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.1.2004 |
Zapsána dne: | 29.1.2004 | |
Den vzniku společenství: 20.5.2003 | 29.1.2004 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 29.1.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída Vítězství 151/41, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 13.7.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Mgr. Ing. Jaromír Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2023 |
Adresa | třída Vítězství 151/41, 35301 Mariánské Lázně |
předseda společenství vlastníků | Jana Šímová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 4.7.2023 |
Adresa | třída Vítězství 151/41, 35301 Mariánské Lázně |
člen výboru | Marie Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2012 do 13.7.2016 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
předseda výboru | Jana Šímová |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2012 do 13.7.2016 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
člen výboru | Zděnka Pisáriková |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2012 do 13.7.2016 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
Místopředseda výboru | Václav Harmáček |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2004 do 18.4.2012 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
Člen výboru | Růžena Müllerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2004 do 18.4.2012 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
Předseda výboru | Jana Šímová |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2004 do 18.4.2012 |
Adresa | tř. Vítězství 151/41, Mariánské Lázně |
IČO: | 71188894 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 5. 2003 |
Sídlo: | třída Vítězství 151/41, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |