Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 (01893599) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 709, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2013 Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 17. 8. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01893599 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Barákova 709 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.8.2013 |
Zapsána dne: | 17.8.2013 | |
Orgány společenství : - shromáždění společenství vlastníků jednotek - výbor společenství | 17.8.2013 - 17.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 709, Plzeň 32600, Česká republika | 17.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 709, Plzeň 32600, Česká republika | 17.8.2013 - 17.12.2015 |
člen výboru | Václav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 5.8.2021 |
Adresa | Barákova 562/81, 32600 Plzeň |
člen výboru | Jiří Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 5.8.2021 |
Adresa | Barákova 557/71, 32600 Plzeň |
předseda výboru | Bohuslav Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 5.8.2021 |
Adresa | Barákova 560/77, 32600 Plzeň |
Místopředseda výboru | Jiří Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2013 do 17.12.2015 |
Adresa | Barákova 557/71, 32600 Plzeň |
Člen výboru | Václav Horák |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2013 do 17.12.2015 |
Adresa | Barákova 562/81, 32600 Plzeň |
Předseda výboru | Bohuslav Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2013 do 17.12.2015 |
Adresa | Barákova 560/77, 32600 Plzeň |
IČO: | 01893599 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro budovu řadových garáží v Plzni, Božkov 709 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 8. 2013 |
Sídlo: | 709, Plzeň 32600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |