Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov (24136620) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štěpařská 1196/18, 15400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 8. 2011 Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12816 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24136620 | |
Jméno: | Společenství pro budovu Adina - Biografy Barrandov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.8.2011 |
Zapsána dne: | 13.8.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěpařská 1196/18, Praha 15400, Česká republika | 12.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Štěpařská 1196/18, Praha 5 15200, Česká republika | 13.8.2011 - 12.11.2015 |
Adresa: | Štěparská 1196/18, Praha 5 15200, Česká republika | 13.8.2011 - 13.8.2011 |
předseda výboru | Ing. Marcel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2023 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Jan Taufer |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2023 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
člen výboru | Mgr. Michaela Pacejková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2023 |
Adresa | Akátová 471, 25168 Sulice |
předseda výboru | Ing. Marcel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 21.1.2023 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
místopředseda výboru | Jan Taufer |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2013 do 21.1.2023 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
člen výboru | Mgr. Michaela Pacejková |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 21.1.2023 |
Adresa | Akátová 471, 25168 Sulice |
člen výboru | Mgr. Michaela Pacejková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 26.8.2016 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
člen výboru | Mgr. Michaela Pacejková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 26.8.2016 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
člen výboru | Mgr. Michaela Maršounová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 24.8.2016 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
člen výboru | Mgr. Michaela Maršounová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 24.8.2016 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha |
předseda výboru | Ing. Marcel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2011 do 12.11.2015 |
Adresa | Borského 665/3, 15200 Praha 5 |
člen výboru | Mgr. Michaela Maršounová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2012 do 12.11.2015 |
Adresa | Štěpařská 1196/18, 15400 Praha 5 |
místopředseda výboru | Ing. Jan Taufer |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2011 do 15.3.2013 |
Adresa | Hvězdova 1556/21, 14000 Praha 4 |
IČO: | 24136620 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků pro budovu č.p. 1196 Adina - Biografy Barrandov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 8. 2011 |
Sídlo: | Štěpařská 1196/18, Praha 15400 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |