Společenství vlastníků Pražská 122, Louny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Pražská 122, Louny (27284930) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pražská 122, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 2005 Společenství vlastníků Pražská 122, Louny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Pražská 122, Louny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Pražská 122, Louny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 27. 12. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3620 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27284930 | |
Jméno: | Společenství Pražská 122, Louny | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.12.2005 |
Zapsána dne: | 27.12.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 122, Louny 44001, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská č.p. 122, Louny 44001, Česká republika | 27.12.2005 - 23.9.2016 |
místopředseda výboru | Kateřina Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
člen výboru | Mgr. Vuk Zörner |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
místopředseda Výboru | Kateřina Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
člen výboru | Mgr. Vuk Zörner |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
Člen výboru | Vuk Zörner |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Alena Rychtaříková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Kateřina Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Jitka Jirkovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | U Okálů 411, 44001 Dobroměřice |
Předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
Člen výboru | Jitka Jirkovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | U Okálů 411, 44001 Dobroměřice |
Předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
Člen výboru | Alena Rychtaříková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Vuk Zörner |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Kateřina Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 4.2.2016 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Mgr. Vuk Zörner |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 13.11.2015 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Alena Rychtaříková |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 13.11.2015 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Člen výboru | Kateřina Mansfeldová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 13.11.2015 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2014 do 13.11.2015 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
Člen výboru | Jitka Jirkovská |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 13.11.2015 |
Adresa | U Okálů 411, 44001 Dobroměřice |
Člen výboru | Jitka Jirkovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 14.10.2015 |
Adresa | Pražská 122, 44001 Louny |
Předseda výboru | Jaromír Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2006 do 4.5.2014 |
Adresa | Zahradní 2472, 44001 Louny |
IČO: | 27284930 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Pražská 122, Louny |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 12. 2005 |
Sídlo: | Pražská 122, Louny 44001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |