Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov (26342821) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2002 Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 13. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 82 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26342821 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů - Poštovní 672 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.3.2002 |
Zapsána dne: | 13.3.2002 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 13.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poštovní 672/18, Horní Slavkov 35731, Česká republika | 20.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Poštovní 672/18, Horní Slavkov 35731, Česká republika | 13.3.2002 - 20.5.2016 |
Místopředseda výboru | Anita Kolářová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2024 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
Člen výboru | Martina Burdová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2024 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Renata Černá |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Poštovní 655/11, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jaroslava Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 16.1.2024 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
místopředseda výboru | Milena Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 19.6.2023 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Renata Černá |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2022 do 25.1.2023 |
Adresa | Dlouhá 734/44, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Renata Černá |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2021 do 20.2.2022 |
Adresa | Poštovní 655/11, 35731 Horní Slavkov |
místopředseda výboru | Ing. Jiří Vršek |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 16.7.2021 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
člen výboru | Jaroslava Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 16.7.2021 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
předseda výboru | Milena Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 do 16.7.2021 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
Předseda výboru | Milena Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 20.5.2016 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
Místopředseda výboru | Ladislav Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 20.5.2016 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
Člen výboru | Jaroslava Seidlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 20.5.2016 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
Člen výboru | Ing. Jiří Vršek |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 20.5.2016 |
Adresa | Poštovní 672/18, 35731 Horní Slavkov |
IČO: | 26342821 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Poštovní 672, Horní Slavkov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Horní Slavkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 3. 2002 |
Sídlo: | Poštovní 672/18, Horní Slavkov 35731 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |