Společenství vlastníků Polní 77, Veleň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Polní 77, Veleň (24239941) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Polní 77, 25063 Veleň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 3. 2013 Společenství vlastníků Polní 77, Veleň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Polní 77, Veleň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Polní 77, Veleň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14373 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24239941 | |
Jméno: | Společenství pro dům Polní 77, Veleň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.3.2013 |
Zapsána dne: | 20.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 77, Veleň 25063, Česká republika | 20.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Polní 75, Veleň 25063, Česká republika | 20.3.2013 - 20.6.2013 |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Volf |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
Člen výboru | Tomáš Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
Člen výboru | Anželika Ruzmatova |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
předseda výboru | Lucie Nachtmanová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2022 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha |
člen výboru | Monika Zlámalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 21.2.2023 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
člen výboru | Michal Hanko |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2013 do 21.2.2023 |
Adresa | 43, 25168 Radějovice |
člen výboru | Tomáš Forejtek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2020 do 21.2.2023 |
Adresa | Hlavní 7, 25063 Veleň |
předseda výboru | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2021 do 25.5.2022 |
Adresa | 43, 46822 Líšný |
předseda výboru | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2013 do 4.8.2021 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
člen výboru | Tomáš Forejtek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2014 do 4.6.2020 |
Adresa | Polní 77, 25063 Veleň |
člen výboru | Tomáš Forejtek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 5.6.2014 |
Adresa | Cafourkova 524/9, 18100 Praha |
člen výboru | Michal Hanko |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 9.11.2013 |
Adresa | Hořelické náměstí 1174/4, 25219 Rudná |
předseda výboru | Martin Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 17.9.2013 |
Adresa | Milady Horákové 1280/9, 17000 Praha |
IČO: | 24239941 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Polní 77, Veleň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Veleň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 3. 2013 |
Sídlo: | Polní 77, Veleň 25063 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |