Společenství vlastníků Polní 53, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Polní 53, Opava (27776174) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Polní 2062/53, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2006 Společenství vlastníků Polní 53, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Polní 53, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Polní 53, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5187 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27776174 | |
Jméno: | Společenství Polní 53, Opava | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.9.2006 |
Zapsána dne: | 5.9.2006 | |
Den vzniku společenství: 14.7.2005 | 5.9.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 5.9.2006 - 24.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 2062/53, Opava 74601, Česká republika | 24.9.2015 |
---|
předseda společenství vlastníků | Luděk Lamich |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 |
Adresa | Polní 2062/53, 74601 Opava |
pověřený vlastník | Luděk Lamich |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2006 do 24.9.2015 |
Adresa | Polní 2062/53, Opava |
IČO: | 27776174 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Polní 53, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 9. 2006 |
Sídlo: | Polní 2062/53, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |