Společenství vlastníků Poličná 438, 439 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Poličná 438, 439 (26866111) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 438, 75701 Poličná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2005 Společenství vlastníků Poličná 438, 439 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Poličná 438, 439 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Poličná 438, 439 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4582 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26866111 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek Poličná 438, 439 pro dům č.p. 438, 439 v Poličné, Valašské Meziříčí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.8.2005 |
Zapsána dne: | 9.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 15. září 2004 | 9.8.2005 - 4.5.2019 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 9.8.2005 - 4.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 438, Poličná 75701, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Poličná , Valašské Meziříčí , Česká republika | 9.8.2005 - 5.10.2016 |
předseda výboru | Ing. Josef Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
místopředseda výboru | Petr Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Jiří Boček |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
člen výboru | Štefan Huňady |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Jarmila Sováková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Jarmila Sováková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2021 do 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
místopředseda výboru | Petr Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Štefan Huňady |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 4.7.2024 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Jiří Boček |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 4.7.2024 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
předseda výboru | Ing. Josef Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 4.7.2024 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
člen výboru | Rudolf Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2019 do 11.8.2021 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
Místopředseda výboru | Petr Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
Člen výboru | Jiří Boček |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
Člen výboru | Štefan Huňady |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
Předseda výboru | Ing. Josef Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
Člen výboru | Rudolf Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 4.5.2019 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Petr Zavičák |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
předseda výboru | Ing. Josef Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 5.10.2016 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
místopředseda výboru | Petr Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 5.10.2016 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Jiří Boček |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 5.10.2016 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
člen výboru | Rudolf Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 5.10.2016 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
místopředseda výboru | Petr Krutil |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 16.1.2016 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Milan Kubíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 17.7.2012 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
předseda výboru | Ing. Miloslav Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 10.9.2009 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
místopředseda výboru | Ing. Josef Matocha |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 10.9.2009 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
člen výboru | Ing. František Sovák |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 10.9.2009 |
Adresa | 439, 75701 Poličná |
člen výboru | Karel Hořanský |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 10.9.2009 |
Adresa | 438, 75701 Poličná |
IČO: | 26866111 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Poličná 438, 439 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Poličná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 8. 2005 |
Sídlo: | 438, Poličná 75701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |