Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 (04856732) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 74, 28506 Podveky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 2016 Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 3. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17110 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04856732 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.3.2016 |
Zapsána dne: | 30.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 74, Podveky 28506, Česká republika | 30.3.2016 |
---|
člen výboru | Gheorghe Pană |
---|---|
Ve funkci | od 6.7.2022 |
Adresa | 1. máje 605, 28504 Uhlířské Janovice |
člen výboru | Jaroslava Hanělová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2019 |
Adresa | 74, 28506 Podveky |
předseda výboru | Ing. Anna Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | 74, 28506 Podveky |
člen výboru | Gheorghe Pană |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2021 do 6.7.2022 |
Adresa | 120, 28509 Kácov |
člen výboru | Gheorghe Pana |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2019 do 29.12.2021 |
Adresa | 74, 28506 Podveky |
předseda výboru | Ing. Anna Sůvová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2019 do 4.5.2021 |
Adresa | 72, 28506 Podveky |
člen výboru | Miloslav Rulík |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 2.3.2019 |
Adresa | Novodvorská 89, 28932 Oskořínek |
člen výboru | Jaroslava Hanělová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 2.3.2019 |
Adresa | 74, 28506 Podveky |
předseda výboru | Elena Pana |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 2.3.2019 |
Adresa | 74, 28506 Podveky |
IČO: | 04856732 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Podveky č.p. 74 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Podveky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 4. 2009 |
Sídlo: | 74, Podveky 28506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |