Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 (24201189) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2012 Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13244 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24201189 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 1702-1705 v Praze 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.1.2012 |
Zapsána dne: | 20.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod višňovkou 1703/4, Praha 14000, Česká republika | 20.1.2012 |
---|
Předseda výboru | Ing.arch. Blanka Sládková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1702/2, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Hana Nešvarová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
Člen výboru | Ing. Josef Makal |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
Předseda výboru | Ing.arch. Blanka Sládková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1702/2, 14000 Praha |
Místopřededa výboru | Hana Nešvarová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
Člen výboru | Ing. Josef Makal |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2018 do 3.4.2024 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
předseda výboru | Blanka Sládková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2014 do 13.12.2018 |
Adresa | Pod višňovkou 1702/2, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Hana Nešvarová |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2014 do 13.12.2018 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
člen výboru | Karel Herbst |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 13.12.2018 |
Adresa | Podle náhonu 3293/53, 14100 Praha |
člen výboru | Karel Herbst |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2014 do 26.7.2014 |
Adresa | Pod višňovkou 1705/8, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Zdeněk Korejs |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2012 do 10.1.2014 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
člen výboru | Miroslav Hošna |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2012 do 10.1.2014 |
Adresa | Pod višňovkou 1703/4, 14000 Praha |
předseda výboru | Eva Kročáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2012 do 10.1.2014 |
Adresa | Pod Višňovkou 1704/6, 14000 Praha |
IČO: | 24201189 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Pod Višňovkou 1702-1705 v Praze 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 1. 2012 |
Sídlo: | Pod višňovkou 1703/4, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |