Společenství vlastníků Pod vilami 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Pod vilami 9 (26461153) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod vilami 857/9, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 2001 Společenství vlastníků Pod vilami 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Pod vilami 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Pod vilami 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 897 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26461153 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Pod vilami 9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.8.2001 |
Zapsána dne: | 29.8.2001 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 29.8.2001 - 31.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod vilami 857/9, Praha 14000, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pod vilami 857/9, Praha 14000, Česká republika | 29.8.2001 - 7.12.2016 |
Předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
Člen výboru | Ing. Ondřej Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Mrštíkova 493/6, 10000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
Člen výboru | Ing. Ondřej Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Mrštíkova 493/6, 10000 Praha |
Předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 31.8.2024 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
člen výboru | Tomáš Květoň |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2015 do 23.11.2019 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2012 do 23.3.2015 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2012 do 23.3.2015 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Vladimír Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2012 do 23.3.2015 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2012 do 29.8.2012 |
Adresa | Korunní 957/35, 12000 Praha |
člen výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2012 do 29.8.2012 |
Adresa | Mandlova 446/23, 30100 Plzeň |
předseda výboru | JUDr. Jan Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2004 do 17.2.2012 |
Adresa | Korunní 957/35, 12000 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Vladimír Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2004 do 17.2.2012 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
člen výboru | Eva Smrčková |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2001 do 17.2.2012 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Milan Strádal |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2001 do 17.2.2012 |
Adresa | Mandlova 446/23, 30100 Plzeň |
předseda výboru | Ing. Martin Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2001 do 28.12.2004 |
Adresa | Pod vilami 857/9, 14000 Praha |
člen výboru | Ing. Vladimír Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2001 do 28.12.2004 |
Adresa | Zlatnická 1127/4, 11000 Praha |
IČO: | 26461153 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Pod vilami 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 8. 2001 |
Sídlo: | Pod vilami 857/9, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |