Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň (71154400) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Švabinami 935/44, 31200 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2003 Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71154400 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.4.2003 |
Zapsána dne: | 8.4.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 8.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 17. 7. 2002 | 8.4.2003 - 9.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Švabinami 935/44, Plzeň 31200, Česká republika | 9.4.2022 |
---|
předseda výboru | Ing. Otakar Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 |
Adresa | Sokolská 521/42, 31200 Plzeň |
místopředseda výboru | Štěpánka Kelemenová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 |
Adresa | Pod Švabinami 931/36, 31200 Plzeň |
člen výboru | Iveta Tyšerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 |
Adresa | Kolmá 1168/5, 31200 Plzeň |
předseda výboru | František Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 9.4.2022 |
Adresa | Pod Švabinami 44, 31200 Plzeň |
místopředseda výboru | Marie Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 9.4.2022 |
Adresa | Pod Švabinami 44, 31200 Plzeň |
člen výboru | Václav Šmíd |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 9.4.2022 |
Adresa | Pod Švabinami 44, 31200 Plzeň |
Předseda | Vladimír Zavázal |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2003 do 11.3.2009 |
Adresa | Pod Švabinami 44, Plzeň |
Místopředsedkyně | Danuše Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2003 do 11.3.2009 |
Adresa | Pod Švabinami 44, Plzeň |
Člen | František Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2003 do 11.3.2009 |
Adresa | Pod Švabinami 44, Plzeň |
IČO: | 71154400 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Pod Švabinami 44, Plzeň |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 7. 2002 |
Sídlo: | Pod Švabinami 935/44, Plzeň 31200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |