Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 (27405320) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plickova 567/11, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2006 Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6284 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27405320 | |
Jméno: | Společenství Plickova 567-568, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.1.2006 |
Zapsána dne: | 5.1.2006 | |
Společenství vzniko ke dni 1.9.2005 | 15.11.2006 - 16.2.2016 | |
Společenství vzniko ke dnim 1.9.2005 | 5.1.2006 - 15.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plickova 567, Praha 4 14900, Česká republika | 5.1.2006 |
---|
Předseda výboru | Ing. Lucie Vilímovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 572/1, 14900 Praha |
Místopředseda výboru | Martin Farmačka |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha |
Člen výboru | Eva Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha |
místopředseda výboru SV | Martin Farmačka |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha |
člen výboru SV | Eva Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha |
předseda výboru SV | Ing. Lucie Vilímovská |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 13.1.2021 |
Adresa | Plickova 572/1, 14900 Praha |
předseda výboru SV | Ing. Lucie Vilímovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | Plickova 571/3, 14900 Praha |
předseda výboru SV | Ing. Lucie Vilímovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | Plickova 571/3, 14900 Praha |
předseda výboru | Ing. Lucie Vilímovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 16.2.2016 |
Adresa | Plickova 571/3, 14900 Praha 4 |
člen výboru | Eva Dolejšová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2006 do 16.2.2016 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha 4 |
místopředseda výboru | Martin Farmačka |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2006 do 16.2.2016 |
Adresa | Plickova 568/9, 14900 Praha 4 |
člen výboru | Danuše Csiriková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 13.5.2011 |
Adresa | Plickova 567/11, 14900 Praha 4 |
místopředseda výboru | Eva Sigmundová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2006 do 7.11.2006 |
Adresa | Plickova 567/11, 14900 Praha 4 |
IČO: | 27405320 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Plickova 567-568, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 1. 2006 |
Sídlo: | Plickova 567/11, Praha 14900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |