SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 (05560519) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Petrovická 1476/16, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 2016 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 11. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 17699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05560519 | |
Jméno: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.11.2016 |
Zapsána dne: | 28.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petrovická 1476/16, Praha 10000, Česká republika | 28.11.2016 |
---|
člen výboru | Mgr. Jan Málek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Rostoklatská 369/5, 10000 Praha |
předseda | Ing. Jiří Knob |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2021 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
člen výboru | JUDr. Eva Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2021 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
člen výboru | Mgr. Jan Málek |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2023 do 31.8.2024 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
člen výboru | Mgr. Jan Málek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2021 do 28.9.2023 |
Adresa | Kolínská 1707/18, 13000 Praha |
člen výboru | JUDr. Eva Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 5.1.2021 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
předseda | Ing. Jiří Knob |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 5.1.2021 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
člen výboru | Kamil Čepl |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 5.1.2021 |
Adresa | Domkářská 1643/4, 10200 Praha |
člen výboru | Kamil Čepl |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 20.11.2020 |
Adresa | Petrovická 1476/16, 10000 Praha |
IČO: | 05560519 |
---|---|
Firma: | SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PETROVICKÁ 1476/16 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 11. 2016 |
Sídlo: | Petrovická 1476/16, Praha 10000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |