Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 (28652215) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pavlouskova 4434/14, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 3. 2011 Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28652215 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.3.2011 |
Zapsána dne: | 16.3.2011 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.11.2016 - 9.8.2022 | |
Den vzniku společenství: 10.2.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 22.3.2011 - 1.11.2016 | |
Den vzniku společenství: 10.2.2011 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 16.3.2011 - 22.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pavlouskova 4434/14, Ostrava 70800, Česká republika | 1.11.2016 |
---|
místopředseda výboru | David Janoštík |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 |
Adresa | Pavlouskova 4434/12, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Vladimír Kocich |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 |
Adresa | Pavlouskova 4434/14, 70800 Ostrava |
člen výboru | Viera Reháková |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2022 |
Adresa | Pavlouskova 4434/14, 70800 Ostrava |
člen výboru | Milan Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2016 do 6.6.2022 |
Adresa | Pavlouskova 4434/12, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Vladimír Kocich |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 1.11.2016 |
Adresa | Pavlouskova 4434/14, 70800 Ostrava |
člen výboru | Milan Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 1.11.2016 |
Adresa | Pavlouskova 4434/12, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | David Janoštík |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 1.11.2016 |
Adresa | Pavlouskova 4434/12, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Petr Žák |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 12.12.2012 |
Adresa | Pavlouskova 4434/14, 70800 Ostrava |
IČO: | 28652215 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Pavlouskova 4434 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 3. 2011 |
Sídlo: | Pavlouskova 4434/14, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |