Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno (01498177) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Markůvky 1368/6, 63500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2013 Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9943 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01498177 | |
Jméno: | SVJ Panorama C Markůvky Brno | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.3.2013 |
Zapsána dne: | 19.3.2013 | |
Společenství vlastníků přizpůsobilo své stanovy zákonu č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník. Právní poměry společenství jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 21. 06. 2016. | 28.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Markůvky 1368/6, Brno 63500, Česká republika | 19.3.2013 |
---|
předseda výboru | Ing. Jitka Pešková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Markůvky 1368/6, 63500 Brno |
člen výb | Ing. Peter Kark |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2023 |
Adresa | Markůvky 1368/10, 63500 Brno |
místopředseda výboru | Marek Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 |
Adresa | Markůvky 1368/8, 63500 Brno |
předseda výboru | Ing. Martin Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 5.1.2023 |
Adresa | Nad Přehradou 1369/3, 63500 Brno |
členka výboru | Ing. Jitka Pešková |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 do 5.1.2023 |
Adresa | Markůvky 1368/6, 63500 Brno |
předseda výboru | Ing. Martin Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 do 13.4.2022 |
Adresa | Markůvky 1368/4, 63500 Brno |
člen výboru | MUDr. Jana Raputová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 do 17.12.2021 |
Adresa | Jiráskova 251/51, 60200 Brno |
předseda výboru | Petr Škarek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 17.12.2021 |
Adresa | Markůvky 1368/8, 63500 Brno |
člen výboru | MUDr. Jana Raputová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 13.8.2021 |
Adresa | Markůvky 1368/6, 63500 Brno |
předseda | Miroslav Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 22.12.2018 |
Adresa | Kohoutovická 657/57, 64100 Brno |
člen výboru | Petr Škarek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.12.2018 |
Adresa | Markůvky 1368/8, 63500 Brno |
Místopředseda výboru | Marek Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 22.12.2018 |
Adresa | Markůvky 1368/8, 63500 Brno |
místopředseda | Igor Sláma |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 18.6.2014 |
Adresa | Terasová 3060/64, 61600 Brno |
člen výboru | Marek Marvan |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2013 do 18.6.2014 |
Adresa | Markůvky 1368/8, 63500 Brno |
člen | Martin Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2013 do 6.9.2013 |
Adresa | Markůvky 1368/4, 63500 Brno |
IČO: | 01498177 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Panorama C Markůvky Brno |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bystrc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 3. 2013 |
Sídlo: | Markůvky 1368/6, Brno 63500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |