Společenství vlastníků Palackého 18, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Palackého 18, Opava (25883062) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palackého 1700/18, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2001 Společenství vlastníků Palackého 18, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Palackého 18, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Palackého 18, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 581 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25883062 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1700/18, ul. Palackého v Opavě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.7.2001 |
Zapsána dne: | 4.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Palackého , Opava 74601, neuveden | 4.7.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 1700/18, Opava 74601, Česká republika | 26.3.2015 |
Adresa: | ul. Palackého č.p.1700/18, Opava 74601, neuveden | 4.7.2001 - 26.3.2015 |
Adresa: | ul. Palackého č.p.1700/18, Opava 74601, Česká republika | 4.7.2001 - 26.3.2015 |
předseda společenství vlastníků | Milan Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2021 |
Adresa | Palackého 1700/18, 74601 Opava |
předseda výboru | Gabriela Schindlerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 20.11.2021 |
Adresa | Palackého 1700/18, 74601 Opava |
člen výboru | Milan Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 20.11.2021 |
Adresa | Palackého 1700/18, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Martin Černý |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2018 do 20.11.2021 |
Adresa | 180, 74728 Služovice |
místopředseda výboru | Martin Černý |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2015 do 6.10.2018 |
Adresa | Palackého 1700/18, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Vlastislav Šmejc |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 26.3.2015 |
Adresa | Palackého 1700/18, Opava |
místopředseda výboru | Martin Černý |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 26.3.2015 |
Adresa | Palackého 1700/18, Opava |
člen výboru | Gabriela Schindlerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2001 do 26.3.2015 |
Adresa | Palackého 1700/18, Opava |
IČO: | 25883062 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Palackého 18, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 7. 2001 |
Sídlo: | Palackého 1700/18, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |