Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem (25442805) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2002 Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 323 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25442805 | |
Jméno: | Společenství Palachova 1660 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.3.2002 |
Zapsána dne: | 8.3.2002 | |
Den vzniku společenství 8. 8. 2001 | 8.3.2002 - 13.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 1660/9, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 13.12.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Alena Holbusová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2022 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Karel Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2022 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Ing. Jana Šuterová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2022 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Pavel Žinčík |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2021 do 23.4.2022 |
Adresa | 69, 41722 Háj u Duchcova |
Místopředseda výboru | Alena Holbusová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 23.4.2022 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Karel Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 23.4.2022 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Pavel Žinčík |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 8.4.2021 |
Adresa | Ruská 487/172, 41701 Dubí |
Předseda výboru | Pavel Žinčík |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2017 do 15.11.2019 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Pavel Žinčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 12.4.2017 |
Adresa | Karla Čapka 261, 41742 Krupka |
Předseda výboru | Pavel Žinčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2016 do 12.4.2017 |
Adresa | Karla Čapka 261, 41742 Krupka |
Místopředseda výboru | Alena Holbusová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 13.12.2016 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Karel Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 13.12.2016 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Martin Habich |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 13.12.2016 |
Adresa | Palachova 1660/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Karel Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 6.2.2013 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
Člen | Miroslav Petana |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 6.2.2013 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
Předseda | Alena Holbusová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2007 do 6.2.2013 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
Předseda | Petra Dostálová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 12.9.2007 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Alena Holbusová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 12.9.2007 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Miroslav Petana |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 12.9.2007 |
Adresa | Palachova 1660, Ústí nad Labem |
IČO: | 25442805 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Palachova 1660/9 v Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 3. 2002 |
Sídlo: | Palachova 1660/9, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |