Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava (25871404) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2000 Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 248 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25871404 | |
Jméno: | "Společenství Ot. Jeremiáše 32" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.12.2000 |
Zapsána dne: | 22.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ot. Jeremiáše , Ostrava-Poruba 70800, neuveden | 22.12.2000 |
---|---|---|
Adresa: | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava 70800, Česká republika | 16.6.2014 |
Adresa: | Ot. Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 22.12.2000 - 16.6.2014 |
místopředseda výboru | Jiřina Krmášková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2020 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
člen výboru | Naděžda Holišová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2020 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Jiří Majer |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2020 |
Adresa | Čs. exilu 816/25, 70800 Ostrava |
člen výboru | Naděžda Holišová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2019 do 21.2.2020 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Jiří Majer |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2014 do 21.2.2020 |
Adresa | Čs. exilu 816/25, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Jiřina Krmášková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 21.2.2020 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
člen výboru | Bc. Jaroslav Kosec |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2017 do 3.1.2019 |
Adresa | Chabičovská 635, 74764 Velká Polom |
člen výboru | Bc. Jaroslav Kosec |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 22.12.2017 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
člen výboru | Bc. Jaroslav Kosec |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2015 do 22.12.2017 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
místopředseda výboru | Hana Stachníková |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2014 do 27.5.2015 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
člen výboru | Jaroslav Hanzel |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2014 do 27.5.2015 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Jaroslav Hanzel |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2006 do 5.7.2014 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Stachel |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 5.7.2014 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
člen výboru | Jindřich Nekvapil |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 5.7.2014 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
člen výboru | Michal Szücs |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2006 do 30.12.2008 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Seiml |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2006 do 30.12.2008 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
předseda výboru | Ing. Pavel Marel |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 23.11.2006 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
místopředseda výboru | Jaroslav Hanzel |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 23.11.2006 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
člen výboru | Jiří Seiml |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2003 do 23.11.2006 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
místopředsedkyně | Naděžda Holišová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 28.5.2003 |
Adresa | O. Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
předsedkyně výboru | Jiřina Krmášková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 28.5.2003 |
Adresa | O.Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
členka výboru | Dagmar Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 28.5.2003 |
Adresa | O.Jeremiáše 1984/32, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25871404 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 12. 2000 |
Sídlo: | Otakara Jeremiáše 1984/32, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |