Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany (24693910) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Oranžová 215, 25219 Chrášťany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 7. 2010 Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11694 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24693910 | |
Jméno: | Společenství pro dům Chrástˇany čp. 215 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.7.2010 |
Zapsána dne: | 2.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oranžová 215, Chrášťany 25219, Česká republika | 4.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 215, Chrášťany u Prahy 25219, Česká republika | 2.7.2010 - 4.4.2016 |
Předseda společenství | Jana Kraftová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 3.7.2018 |
Adresa | Oranžová 215, 25219 Chrášťany |
Předseda společenství | Jana Kraftová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 3.7.2018 |
Adresa | Oranžová 215, 25219 Chrášťany |
člen výboru | Mgr. Dana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 31.5.2016 |
Adresa | B.Němcové 786, 25219 Rudná |
předseda výboru | Ing. Jan Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 31.5.2016 |
Adresa | Evropská 677/150, 16000 Praha 6 |
místopředseda výboru | Ing. Radomír Kopta |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.5.2016 |
Adresa | Lomená 180, 25219 Chrášťany |
člen výboru | Mgr. Dana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 31.5.2016 |
Adresa | B.Němcové 786, 25219 Rudná |
předseda výboru | Ing. Jan Tomeš |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 31.5.2016 |
Adresa | Evropská 677/150, 16000 Praha 6 |
místopředseda výboru | Ing. Radomír Kopta |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 31.5.2016 |
Adresa | Lomená 180, 25219 Chrášťany |
místopředseda výboru | Ing. Radomír Kopta |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2010 do 27.11.2015 |
Adresa | 180, 25219 Chrášťany |
IČO: | 24693910 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Oranžová 215, Chrásťany |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Chrášťany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 7. 2010 |
Sídlo: | Oranžová 215, Chrášťany 25219 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |