Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava (26799928) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Olomoucká 2077/45, 74601 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2003 Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2812 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26799928 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Olomoucká 45 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.4.2003 |
Zapsána dne: | 4.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 4.4.2003 - 5.11.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 4.4.2003 - 9.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olomoucká 2077/45, Opava 74601, Česká republika | 5.11.2015 |
---|
člen výboru | Zdeněk Quis |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Bohuslav Engliš |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Hans Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
předseda společenství vlastníků | Ing. Hans Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
člen výboru | Zdeněk Quis |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.2.2017 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Hans Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.2.2017 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Bohuslav Engliš |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 9.2.2017 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
místopředseda výboru | Bohuslav Engliš |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
člen výboru | Zdeněk Quis |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
předseda výboru | Ing. Hans Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2003 do 5.11.2015 |
Adresa | Olomoucká 2077/45, 74601 Opava |
IČO: | 26799928 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Olomoucká 45, Opava |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 4. 2003 |
Sídlo: | Olomoucká 2077/45, Opava 74601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |