Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek (71182055) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Okružní 1178, 36222 Nejdek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2003 Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 2. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71182055 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1177 a 1178 na p.č. 1292 a 1293 v Nejdku - společenství | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.10.2003 |
Zapsána dne: | 2.10.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 2.10.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 2.10.2003 - 8.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 1178, Nejdek 36222, Česká republika | 8.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní čp. 1178, Nejdek 36222, Česká republika | 2.10.2003 - 8.4.2016 |
člen výboru | Ivana Magrotová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
člen výboru | Danuše Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1177, 36222 Nejdek |
předseda výboru | Lenka Šinovská |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
člen výboru | Jan Fúska |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1177, 36222 Nejdek |
předseda výboru | Lenka Šinovská |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
člen výboru | Ivana Magrotová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 8.4.2016 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
člen výboru | Ivana Magrotová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 5.2.2013 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
člen výboru | Venuše Wendlerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 5.2.2013 |
Adresa | Okružní 1177, 36222 Nejdek |
předseda výboru | Lenka Šinovská |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2008 do 5.2.2013 |
Adresa | Okružní 1178, 36222 Nejdek |
Předseda výboru | Iveta Parnahajová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 19.12.2008 |
Adresa | Okružní 1178, Nejdek |
Člen výboru | Irena Bočanová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 19.12.2008 |
Adresa | Okružní 1178, Nejdek |
Člen výboru | Miloš Zuvač |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 19.12.2008 |
Adresa | Lipová 1098, Nejdek |
Člen výboru | Ladislav Wendler |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 19.12.2008 |
Adresa | Okružní 1177, Nejdek |
Člen výboru | Rudolf Pavúček |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2003 do 19.12.2008 |
Adresa | Okružní 1177, Nejdek |
IČO: | 71182055 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Okružní 1177 a 1178, Nejdek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Nejdek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Okružní 1178, Nejdek 36222 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |