Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 (28641809) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Hranická 918/72, 74235 Odry. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2010 Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7136 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28641809 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.12.2010 |
Zapsána dne: | 10.12.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 26.2.2015 | |
Den vzniku společenství: 1.10.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.12.2010 - 26.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hranická 918/72, Odry 74235, Česká republika | 28.1.2015 |
---|
místopředseda výboru | Dáša Grecová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
člen výboru | Zdeněk Zátopek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 918/72, 74235 Odry |
předseda výboru | Alena Šustková |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
člen výboru | Zdeněk Zátopek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 918/72, 74235 Odry |
člen výboru | Dáša Grecová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
předseda výboru | Alena Šustková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 27.4.2016 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
předseda výboru | Alena Šustková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2010 do 26.2.2015 |
Adresa | Hranická 918/72, 74235 Odry |
člen výboru | Jaroslava Dokoupilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2010 do 26.2.2015 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
člen výboru | Dáša Grecová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2010 do 26.2.2015 |
Adresa | Hranická 917/70, 74235 Odry |
IČO: | 28641809 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Odry, Hranická 917/70, 918/72 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Odry |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 12. 2010 |
Sídlo: | Hranická 918/72, Odry 74235 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |