Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 (27854205) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Chlebovická 319, 73943 Staříč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2008 Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27854205 | |
Jméno: | Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.7.2008 |
Zapsána dne: | 28.7.2008 | |
Den vzniku společenství: 16.1.2008 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chlebovická 319, Staříč 73943, Česká republika | 5.10.2016 |
---|
člen výboru | Zdeňka Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
člen výboru | Milan Šeděnka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
předseda výboru | Jiří Kusyn |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
člen výboru | Zdeňka Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
člen výboru | Milan Šeděnka |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
člen výboru | Milan Šeděnka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 do 5.10.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
člen výboru | Zdeňka Brožová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 do 5.10.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
předseda výboru | Jiří Kusyn |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2008 do 1.4.2016 |
Adresa | Chlebovická 319, 73943 Staříč |
IČO: | 27854205 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků objektu bydlení Staříč, Chlebovická 319 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Staříč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 7. 2008 |
Sídlo: | Chlebovická 319, Staříč 73943 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |