Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 (26486954) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 2001 Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 12. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26486954 | |
Jméno: | Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.12.2001 4.12.2001 |
Zapsána dne: | 4.12.2001 | |
Datum vzniku: 4.5.2001. | 4.12.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Hybšmankou 3169/5a, Praha 15000, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Hybšmankou čp.3169/5a, Praha 5 15500, Česká republika | 4.12.2001 - 8.12.2016 |
Předseda výboru | PhDr. Tomáš Rodný |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
Člen výboru | Ing. Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
Člen výboru | Ing. Václav Lemer |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
člen výboru | Lenka Chuchmová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2016 do 16.11.2022 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
člen výboru | Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2016 do 16.11.2022 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
předseda výboru | Daniel Naxera |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2016 do 16.11.2022 |
Adresa | Smrčinská 3272/18, 15000 Praha |
člen výboru | Lenka Chuchmová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2009 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5A, 15000 Praha 5 |
předseda výboru | Daniel Naxera |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2009 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5A, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2015 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
předseda výboru | Daniel Naxera |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2009 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5A, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Lenka Chuchmová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2009 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5A, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2015 do 6.8.2016 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15000 Praha |
člen výboru | Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2009 do 16.9.2015 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5A, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Petra Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 24.2.2009 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15500 Praha 5 |
člen výboru | Šárka Leinweberová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 24.2.2009 |
Adresa | U Lesíka 3529/6, 66905 Znojmo |
předseda výboru | Daniel Naxera |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2005 do 24.2.2009 |
Adresa | Pod Hybšmankou 3169/5a, 15500 Praha 5 |
předseda výboru | Daniel Naxera |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2001 do 14.11.2005 |
Adresa | Pod Habšmankou čp.3169/5a, Praha 5 |
člen výboru | Lucie Weitzová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2001 do 14.11.2005 |
Adresa | Pod Hybšmankou čp. 3169/5a, Praha 5 |
člen výboru | Šárka Leinweberová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2001 do 14.11.2005 |
Adresa | U Lesíka 3529/6, 66905 Znojmo |
IČO: | 26486954 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků objektu bydlení Pod Hybšmankou č.p. 3169 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 12. 2001 |
Sídlo: | Pod Hybšmankou 3169/5, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |