Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 (27816702) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2007 Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27816702 | |
Jméno: | Společenství pro dům Nedbalova 360/32 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.11.2007 |
Zapsána dne: | 1.11.2007 | |
Den vzniku společenství: 26.3.2007 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 1.11.2007 - 1.12.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nedbalova 360/32, Ostrava 70200, Česká republika | 1.12.2017 |
---|
člen výboru | Irena Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2017 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
člen výboru | Zuzana Zapletalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2017 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Petr Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2017 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Irena Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Petr Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Irena Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 1.12.2017 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Petr Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 1.12.2017 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
člen výboru | Anna Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 20.11.2015 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
místopředseda výboru | Irena Sokolová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 20.11.2015 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
předseda výboru | Petr Jaša |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2007 do 20.11.2015 |
Adresa | Nedbalova 360/32, 70200 Ostrava |
IČO: | 27816702 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nedbalova 360/32 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 11. 2007 |
Sídlo: | Nedbalova 360/32, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |