Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město (27779106) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 10. 2006 Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5224 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27779106 | |
Jméno: | Společenství pro dům na adrese Karviná, Nové Město, Nedbalova 2411/11 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.10.2006 |
Zapsána dne: | 12.10.2006 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek | 14.3.2008 - 28.8.2015 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 12.10.2006 - 14.3.2008 | |
Den vzniku společenství: 28.6.2006 | 12.10.2006 - 28.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nedbalova 2411/11, Karviná 73506, Česká republika | 28.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nedbalova 2411/15, Karviná 73506, Česká republika | 12.10.2006 - 19.4.2012 |
předseda výboru | Lubomír Mottl |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
člen výboru | Tomáš Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
člen výboru | Lucie Zielinová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
člen výboru | Tomáš Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
člen výboru | Lucie Zielinová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
předseda výboru | Robert Buša |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2015 do 13.1.2023 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
člen výboru | Andrea Slavičová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 28.8.2015 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, Karviná |
člen výboru | Tomáš Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 28.8.2015 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
předseda výboru | Robert Buša |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 do 28.8.2015 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, 73506 Karviná |
předseda výboru | Lubomír Mottl |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 6.2.2013 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, Karviná |
člen výboru | Robert Buša |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2012 do 6.2.2013 |
Adresa | Nedbalova 2411, 73506 Karviná |
člen výboru | Marian Zielina |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 27.3.2012 |
Adresa | Nedbalova 2411/11, Karviná |
pověřený vlastník | Lucie Hoderová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2006 do 14.3.2008 |
Adresa | Jurije Gagarina 1511/16, 73601 Havířov |
IČO: | 27779106 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Nedbalova 2411 Karviná-Nové Město |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 10. 2006 |
Sídlo: | Nedbalova 2411/11, Karviná 73506 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |